Hanes ariannol Hope Community Church

Rhif yr elusen: 1056283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £121.44k £154.87k £169.80k £190.34k £226.52k
Cyfanswm gwariant £122.64k £156.78k £180.66k £199.85k £242.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.50k N/A