Hope Community Church

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the church range from regular meetings on Sundays for praise & worship of God, provision of children's and youth classes to help understand the Christian gospel, advice & support for struggling parents in the community, debt counselling and emergency food aid.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 21 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- MEADOWS COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
- THE MEADOWS COMMUNITY CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Pearce | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|||||
Amy Cassandra Longmore | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Kathryn Joy Allen | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Matthew John MacDiarmid | Ymddiriedolwr | 26 December 2018 |
|
|
||||
PHILLIP JOHN BEYNON | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||
MIKE PEARCE | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.44k | £154.87k | £169.80k | £190.34k | £226.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.64k | £156.78k | £180.66k | £199.85k | £242.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 07 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 07 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 APRIL 1995 AS AMENDED 2 JUNE 1996, 8 DECEMBER 1996, 1 FEBRUARY 2000, 12 DECEMBER 2000 AND 30 OCTOBER 2001. AS AMENDED ON 03/03/2015 as amended on 29 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHURCH IS ESTABLISHED TO ADVANCE RELIGION (EVANGELICAL CHRISTIANITY) AND TO FURTHER OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE ELDERS IN THEIR DISCRETION DETERMINE, INCLUDING WHERE IT IS FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT THE PROVISION, MAINTENANCE, REPAIR, RESTORATION OR IMPROVEMENT OF A BUILDING OR OTHER STRUCTURE WHICH IS FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL AND WIDER GLOBAL COMMUNITY IN ACCORDANCE WITH THE CHURCH?S STATEMENT OF FAITH. THE BUILDING THE CHURCH MEETS IN: 1. IS A PLACE OF WORSHIP 2. IS OPEN TO THE PUBLIC 3. IS SITUATED IN THE VICINITY OF A LANDFILL SITE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 BULL HEAD STREET
WIGSTON
LEICESTERSHIRE
LE18 1PA
- Ffôn:
- 01162884321
- E-bost:
- admin@hopechurchwigston.co.uk
- Gwefan:
-
Www.hopechurchwigston.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window