Ymddiriedolwyr Hope Community Church

Rhif yr elusen: 1056283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Pearce Ymddiriedolwr 11 November 2024
HOPE COMMUNITY CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Amy Cassandra Longmore Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
Kathryn Joy Allen Ymddiriedolwr 14 January 2020
Dim ar gofnod
Matthew John MacDiarmid Ymddiriedolwr 26 December 2018
Dim ar gofnod
PHILLIP JOHN BEYNON Ymddiriedolwr 05 January 2016
Dim ar gofnod
MIKE PEARCE Ymddiriedolwr 29 January 2014
Dim ar gofnod