KINGSTON CHILDMINDING ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(A) To promote the provision of facilities for the daily care, recreation and education of children under the age of 5 years and to promote the observance of good standards of childminding by the parents of such children and all persons and organisations providing such facilities. (B) To advance the education and training of childminders and other persons and organisations providing daycare facili
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kingston Upon Thames
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- K C M A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATE BURDEN | Cadeirydd | 25 January 2013 |
|
|
||||
MONICA WURZ | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
NICOLA TYLER | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
ERIN MCGUIGAN | Ymddiriedolwr | 06 January 2012 |
|
|
||||
GAIL BENNETT | Ymddiriedolwr | 06 January 2012 |
|
|
||||
KIM BYRNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.28k | £28.06k | £19.14k | £19.38k | £11.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.76k | £30.00k | £18.16k | £20.79k | £20.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.00k | £17.00k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD APRIL 1996
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER THE AGE OF 5 YEARS AND PROMOTE THE OBSERVANCE OF GOOD STANDARDS OF CHILDMINDING BY THE PARENTS OF SUCH CHILDREN AND ALL PERSONS AND ORGANSIATIONS PROVIDING SUCH FACILITIES (B) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDMINDERS AND OTHER PERSONS AND ORGANISATIONS PROVIDING DAY CARE FACILITIES FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 5 YEARS TO CONDUCT RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THE CARE, RECREATION AND EUCATION OF SUCH CHILDREN, AND PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
ROYAL LONDON BOROUGH OF KINGSTIN-UPON-THAMES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
United Reformed Church
Richard Mayo Centre
Eden Street
Kingston upon Thames
KT1 1HZ
- Ffôn:
- 02085466308
- E-bost:
- KCMA@kingstonchildminding.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window