Hanes ariannol THE CENTRE PROJECT OF THE CENTRAL BAPTIST CHURCH LEICESTER

Rhif yr elusen: 1056357
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £55.47k £86.14k £80.69k £111.54k £166.71k
Cyfanswm gwariant £53.61k £70.57k £68.97k £99.62k £137.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A