BRENTWOOD DIOCESEAN CATHEDRAL AND CHORAL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1056374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees have expended funds on maintaining the cathedral and funding Ley Clerks to the choir.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £53,371
Cyfanswm gwariant: £90,987

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Martin Boland Ymddiriedolwr 05 March 2017
THE J A R CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alan Stephen Williams sm Ymddiriedolwr 01 July 2014
THE REVEREND CANON FRANCIS WALTER GILBERT FOR THE CHURCH OF OUR LADY OF LOURDES AND ST JOSEPH, LEIGH-ON-SEA
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
NOTRE DAME REFUGEE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
NOTRE DAME DE FRANCE – SOCIETY OF MARY
Derbyniwyd: Ar amser
FORMATIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF MARY (MARIST FATHERS) CIO
Derbyniwyd: Ar amser
MR CHRISTOPHER NEIL HUNTER-GORDON Ymddiriedolwr 23 November 2011
Dim ar gofnod
PHILIP TOLHURST Ymddiriedolwr 31 May 1996
Dim ar gofnod
GERALD VINCENT BODENHAM THOMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RT REV DAVID MICHAEL MANSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHILIP JOHN TOLHURST Ymddiriedolwr
ESSEX SHIRE HALL TRUST
Derbyniwyd: 10 diwrnod yn hwyr
NORMAN GARON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FOWLER SMITH AND JONES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SIMON ANDREW DALTON HALL MBE DL Ymddiriedolwr
COLCHESTER AND NORTH EAST ESSEX BUILDING PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARIANNE O'SULLIVAN Ymddiriedolwr
THE GILLOW OF LILYSTONE HALL TRUST STOCK ACCOUNT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £67.55k £53.47k £61.58k £53.33k £53.37k
Cyfanswm gwariant £69.35k £52.77k £63.45k £76.76k £90.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 28 Hydref 2024 90 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 28 Hydref 2024 90 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 11 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 11 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 05 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 05 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THIRD FLOOR
MARLBOROUGH HOUSE
VICTORIA ROAD SOUTH
CHELMSFORD
ESSEX
CM1 1LN
Ffôn:
02038138595
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael