PARENT COMMUNITY ASSOCIATION OF THE AMERICAN SCHOOL IN LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Parent Community Association of the American School in London (PCA) is to advance the education of all students at the American School in London (ASL), in particular by maintaining close co-operation between parents and school on all matters pertaining to the education, growth and welfare of ASL students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 278921 THE AMERICAN SCHOOL IN LONDON LIBRARY MEMORIAL COL...
- 25 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- AMERICAN SCHOOL IN LONDON PARENT TEACHER ORGANIZATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abby Khatiblou | Cadeirydd | 31 August 2022 |
|
|
||||
Bijal Shah | Ymddiriedolwr | 21 May 2025 |
|
|
||||
Ayesha Mustafa | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Erin Stenson | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Emily Duffy | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Mary Carson | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Amelia Qaragholi | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Anupama Vege | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Nadia Hackett Anderson | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Judy Kasper | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Stefanie Lawrence | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Scott Dinwiddie | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.62k | £20.60k | £37.47k | £220.39k | £86.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.61k | £43.31k | £88.57k | £120.92k | £149.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Mai 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Mai 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Mai 2023 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Mai 2023 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED MAY 1996 AS AMENDED 25 JANUARY 2010. as amended on 29 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION OF THE STUDENTS AT AMERICAN SCHOOL IN LONDON IN PARTICULAR BY MAINTAINING CLOSE CO-OPERATION BETWEEN PARENTS AND SCHOOL ON ALL MATTERS PERTAINING TO THE EDUCATION, GROWTH AND WELFARE OF AMERICAN SCHOOL IN LONDON.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The American School in London
1 Waverley Place
London
NW8 0NP
- Ffôn:
- 02074491200
- E-bost:
- pca@asl.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window