Hanes ariannol WYRE FOREST CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1056390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £234.46k £287.73k £287.73k £299.64k £409.77k
Cyfanswm gwariant £219.23k £275.89k £275.89k £302.37k £373.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £170.65k £183.37k £236.29k £79.23k £40.93k