ACKWORTH SCHOOL 1950 TRUST

Rhif yr elusen: 1056414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To hold funds of gifts, legacies, donations, etc. for the benefit of Ackworth School.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £14,143
Cyfanswm gwariant: £20,050

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale
  • Dinas Bradford
  • Dinas Leeds
  • Dinas Wakefield
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID BUNNEY Cadeirydd 14 March 2013
WENNINGTON SCHOOL BURSARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: 105 diwrnod yn hwyr
Stephen Bunney Ymddiriedolwr 01 September 2023
MARKET RASEN ELEEMOSYNARY CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
HOSPITAL OF SIR GEORGE ST PAUL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 937 diwrnod
Guy Townsend Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Rachel Belk Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Digby Geoffrey Swift Ymddiriedolwr 01 September 2015
BRECKENBROUGH SCHOOL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
QUAKERS IN YORKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
WENNINGTON SCHOOL BURSARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW WHITELEY Ymddiriedolwr 01 September 2015
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: 105 diwrnod yn hwyr
WENNINGTON SCHOOL BURSARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
CAROL RAYNER Ymddiriedolwr 23 January 2012
WENNINGTON SCHOOL BURSARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH AND FRESHFIELD EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ACKWORTH SCHOOL
Derbyniwyd: 105 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.82k £15.79k £17.25k £14.32k £14.14k
Cyfanswm gwariant £2.00k £0 £1.07k £0 £20.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 10 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 24 Tachwedd 2024 147 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 20 Medi 2022 82 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 28 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ACKWORTH SCHOOL
PONTEFRACT ROAD
ACKWORTH
PONTEFRACT
WF7 7LT
Ffôn:
01977233600
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael