PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS (PETA) FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Provide free humane education materials to primary and secondary school educators 2) Make available the link between cruelty to animals and cruelty to humans for police, social care and prosecutors' offices 3) Conduct research regarding a wide range of animal protection issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£5,831,120
Roddion a chymynroddion | £5.77m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £56.92k | |
Arall | £865 |
Cyfanswm gwariant:
£7,007,434
Codi arian | £1.13m | |
Weithgareddau elusennol | £5.88m | |
Arall | £0 |
-£147,877 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.13m | |
Gwariant elusennol | £5.88m |
Pobl

57 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 271022 THE GUTHRIE ESSAME CHARITABLE TRUST
- 27 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS RESEARCH AND EDUCATION FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Chappell | Ymddiriedolwr | 06 December 2010 |
|
|
||||
LENE LOVICH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
INGRID NEWKIRK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77m | £4.50m | £5.53m | £6.05m | £5.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.14m | £4.27m | £4.85m | £5.75m | £7.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.74m | £4.48m | £5.51m | £6.02m | £5.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.68k | £27.19k | £24.44k | £33.50k | £56.92k | |
|
Incwm - Arall | £963 | £0 | £317 | £471 | £865 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £936.57k | £898.62k | £987.28k | £1.17m | £887.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.41m | £3.59m | £3.97m | £4.82m | £5.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £737.86k | £680.91k | £876.47k | £931.05k | £1.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.88k | £13.56k | £14.00k | £17.12k | £16.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £14.87k | £16.61k | £19.14k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £57.58k | £41.76k | £27.18k | £57.45k | £51.55k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.62m | £1.66m | £2.03m | £2.67m | £2.26m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.37m | £1.51m | £2.22m | £1.70m | £1.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £321.80k | £229.58k | £249.95k | £230.28k | £469.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Mehefin 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Mehefin 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mehefin 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mehefin 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 DECEMBER 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 DECEMBER 2003, 17 AUGUST 2007 AND 30 SEPTEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
1) TO PREVENT OR RELIEVE SUFFERING OF ANIMALS AND TO PROMOTE THE PREVENTION AND RELIEF OF SUFFERING BY ANIMALS, IN RELATION TO AREAS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE OF ANIMALS FOR THE PURPOSES OF COMMERCE (INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOOD AND CLOTHING), ENTERTAINMENT OR EXPERIMENTATION. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING THE CARE AND TREATMENT OF ANIMALS; AND 3) TO CONDUCT OR PROMOTE THE CONDUCT OF RESEARCH (AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH) INTO A) SUBJECTS CONNECTED WITH THE USE AND TREATMENT OF ANIMALS FOR THE PURPOSES OF COMMERCE, ENTERTAINMENT OR EXPERIMENTATION; B) THE CARE AND TREATMENT OF ANIMALS; C) ANIMAL BEHAVIOUR; AND D) THE PRODUCTION, UTILISATION, PREPARATION, PRESERVATION AND DIETETIC EFFECTS OF VEGETARIAN SUBSTANCES FOR HUMAN CONSUMPTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CANNON PLACE
78 CANNON STREET
LONDON
EC4N 6AF
- Ffôn:
- 020 7837 6327
- E-bost:
- info@peta.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window