THE OLIVE BRANCH CHRISTIAN COUNSELLING SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of persons resident in Winchester and the surrounding area who are suffering from emotional or mental stress by the provision of counselling services in a Christian context.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1140475 The Olive Branch Counselling Service Limited
- 27 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- 11 Mawrth 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- OLIVE BRANCH CHRISTIAN COUNSELLING SERVICE (Enw gwaith)
- THE OLIVE BRANCH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 31/05/2009 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.11k | £34.43k | £45.57k | £48.69k | £49.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.55k | £36.11k | £40.63k | £43.72k | £44.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2010 | 23 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2010 | 19 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2009 | 10 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2009 | 10 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2008 | 23 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2008 | 23 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2007 | 03 Mawrth 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2007 | 03 Mawrth 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2006 | 30 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2006 | 30 Ionawr 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 30 MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
1) TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEE THINK FIT 2) THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN WINCHESTER AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING COUNSELLING AND SUPPORT AND SUPERVISION INCLUDING TRAINING AND STUDY FACILITIES FOR COUNSELLORS: FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3
Maes buddion
WINCHESTER AND THE SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window