Hanes ariannol RAVENSBOURNE PROJECT
Rhif yr elusen: 1056481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £637.38k | £633.52k | £629.37k | £639.51k | £641.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £621.61k | £567.77k | £489.57k | £579.48k | £626.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £636.91k | £631.78k | £627.91k | £630.00k | £638.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £470 | £884 | £310 | £9.49k | £807 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £636.91k | £632.64k | £627.91k | £630.00k | £639.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £277 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.16k | £14 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £621.61k | £567.77k | £489.57k | £578.38k | £621.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £1.11k | £4.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £5.50k | £5.95k | £6.32k | £6.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.