Hanes ariannol KINGSTON HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST GENERAL CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1056510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.16m | £1.83m | £2.42m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.40m | £2.08m | £2.30m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.60m | £895.00k | £1.45m | £1.28m | £1.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.09k | £186.00k | £319.42k | £257.11k | £165.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.44k | £82.00k | £60.75k | £58.74k | £151.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £818.08k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.17m | £384.00k | £483.28k | £304.01k | £967.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.18m | £1.85m | £2.08m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £213.54k | £218.00k | £224.36k | £221.16k | £285.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.84k | £54.00k | £67.21k | £75.46k | £79.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | £1.13m | £1.79m | £2.00m | £1.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.