CYLCH YSGOL FEITHRIN WAUNFAWR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide 20 hours a week of childcare through the medium of Welsh to children from 2 yrs old to 4 yrs of age. We also offer a weekly mother & baby group for local mothers to meet up and introduce their babies/toddlers to Welsh.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,877 o 3 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gwynedd
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 15 Ebrill 2014: Re-registered
- 16 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.10k | £24.44k | £10.61k | £15.72k | £15.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.75k | £33.18k | £9.13k | £15.31k | £14.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.27k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £8.08k | £6.37k | £8.13k | £8.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 12 Gorffennaf 2020 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 12 Gorffennaf 2020 | 528 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CYFANSODDIAD Y CYLCH YN AMGAEEDIG DERBYNWYD GAN Y PWYLLGOR AR 16 APRIL 1996.CONSTITUTION ADOPTED 16 APRIL 1996
Gwrthrychau elusennol
AMCANION Y GYMDEITHAS YW HYRWYDDO ADDYSG PLANT DAN OED YSGOL YN WAUNFAWR TRWY GYFRWNG YR IAITH GYMREAG.TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN WAUNFAWR THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE
Maes buddion
WAUNFAWR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window