PORTSMOUTH FOYER LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Portsmouth Foyer enables vulnerable and disadvantaged young people aged 16 to 25 years to move from dependence to independence by providing access to accommodation, employment and personal development with appropriate advice, information and support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Cyfanswm incwm:
£1,120,048
Roddion a chymynroddion | £500 | |
Weithgareddau elusennol | £1.10m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £20.10k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,188,136
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.17m | |
Arall | £0 |
-£8,369 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £17.94k | |
Gwariant elusennol | £1.17m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 06 Ebrill 2010: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.31m | £1.16m | £1.24m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.41m | £1.16m | £1.19m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £778 | £7.48k | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.14m | £1.21m | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £16.76k | £23.78k | £20.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.14m | £1.17m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £19.07k | £21.09k | £17.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £37.43k | £35.52k | £38.69k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £36.73k | £34.84k | £26.47k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £482.96k | £588.46k | £590.48k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £377.60k | £426.41k | £499.69k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 11 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 10 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 20 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 20 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 28 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 04 Mawrth 2008 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 20 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 16 Chwefror 2007 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 04 Gorffennaf 2006 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 04 Gorffennaf 2006 | 154 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 OCTOBER 1995 AS AMENDED 29 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION
Maes buddion
PORTSMOUTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window