Hanes ariannol MISSIO
Rhif yr elusen: 1056651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77m | £4.01m | £5.07m | £5.10m | £4.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.65m | £5.08m | £3.20m | £4.94m | £4.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.69m | £3.88m | £5.02m | £5.06m | £3.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £38.85k | £11.50k | £16.57k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.32k | £13.24k | £4.85k | £22.37k | £105.85k | |
|
Incwm - Arall | £9.74k | £79.43k | £33.80k | £8.39k | £51.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £987.74k | £858.76k | £1.74m | £1.92m | £829.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.34m | £4.77m | £2.93m | £4.64m | £4.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £312.73k | £312.40k | £274.75k | £309.46k | £353.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.29k | £21.28k | £14.82k | £17.66k | £28.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.