CONSULTANCY COUNSELLING TRAINING AND LEADERSHIP (C.C.T.L)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Plant/pobl Ifanc
- Suffolk
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 03 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- C C T L - SIDE BY SIDE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81 | £125 | £180 | £260 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 03 Mehefin 2008 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 16 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 03 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 21 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 29TH JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 YEARS IN SUFFOLK, TO RELIEVE SUCH YOUNG PEOPLE WHO ARE IN NEED AND TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH YOUNG PEOPLE SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
SUFFOLK AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window