Hanes ariannol EVERTON LOWER SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1056684
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 01/04/2017 01/04/2018
Cyfanswm Incwm Gros £2.73k £1.63k £1.48k £2.71k £542
Cyfanswm gwariant £2.50k £1.29k £1.05k £2.68k £362
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A