IMECE TURKISH SPEAKING WOMEN'S GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Islington
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1101882 IMECE WOMEN'S CENTRE
- 10 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.94k | £249.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.97k | £240.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 23 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 03 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 30 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 04 Mawrth 2005 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 04 Mawrth 2005 | 32 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 20TH NOVEMBER 1994 (AS AMENDED ON 23RD JUNE 1996)
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF WOMEN WHO RESIDE OR WORK IN THE BOROUGH OF ISLINGTON AND SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR TURKISH CYPRIOT / TURKISH / KURDISH / TURKISH SPEAKING WOMEN FROM TURKEY OR LONDON BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID WOMEN AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID WOMEN, AND OTHER CHARITABLE PURPOSES.(B) TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE OR MEETING SPACE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN COOPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OS ISLINGTON AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window