Hanes ariannol HAYLING COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1056814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.00k | £161.95k | £171.98k | £207.25k | £193.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.00k | £157.82k | £167.33k | £183.74k | £198.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £152.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £141.00k | £147.46k | £154.15k | £2.02k | £1.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.