COVENTRY AND WARWICKSHIRE ADVANCED MOTORCYCLISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of Road Safety through education and training by providing mentoring to motorcyclists in preparation for the advanced motorcycle test and other qualifications regulated by the Institute of Advanced Motorcyclists. Provides recreation, social and skills support with the overall aim of improving road safety.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 22 Medi 2016: Re-registered
- COVENTRY AND WARWICK ADVANCED MOTORCYCLISTS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Antony Lunt | Cadeirydd | 04 March 2020 |
|
|
||||
Beth Cordrey | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Kenneth Kwok | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Kieran Scullion | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Philip Michael Mason | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Neville Gordon Pugh | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
John Chivers | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Mark Ford | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Nicholas John Lilley | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Robert Godfrey Langford | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter Ian Collard | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.33k | £462 | £3.80k | £3.55k | £3.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54k | £2.12k | £3.23k | £5.67k | £3.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mawrth 2023 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 1 MAY 1995
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE GROUP ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT. TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF THE STANDARD OF RIDING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Whitehead Drive
Wellesbourne
WARWICK
CV35 9PW
- Ffôn:
- 01789842994
- E-bost:
- information@cwam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window