MONKWEARMOUTH CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church activities, serving the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Sunderland
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1068899 NEW SPRINGS UK
- 16 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 05 Ebrill 2017: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.26k | £44.18k | £34.38k | £34.02k | £32.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.39k | £38.01k | £40.87k | £26.59k | £22.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 31 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 31 Hydref 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 05 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 05 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 29 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | 29 Mehefin 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7 MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
1)TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT 2)TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED IN THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT 3)TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window