Hanes ariannol ACADEMY FOR CONTEMPORARY CIRCUS AND PHYSICAL THEATRE
Rhif yr elusen: 1056852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.25m | £1.31m | £1.31m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.17m | £1.22m | £1.35m | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £179.16k | £249.26k | £274.88k | £145.30k | £25.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.77k | £0 | £15.71k | £153.69k | £151.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £197.60k | £83.69k | £39.03k | £126.94k | £133.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £179.16k | £1.17m | £1.26m | £996.09k | £882.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £246 | £1.08k | £1.14k | £30.40k | £44.49k | |
|
Incwm - Arall | £829.57k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £143.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.17m | £1.22m | £1.35m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £8.45k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.