THE GARSTANG AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation and administration of the Garstang and district annual agricultural and horticultural show "one of the best one day shows in the country".
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- GARSTANG & DISTRICT AGRICULTURAL & HORTICULTURAL SOCIETY (Enw gwaith)
- GARSTANG SHOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Holden | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|||||
Janet Ann Simpson | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|||||
Pamela Miller | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||
Michael John Briggs | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||
Rosie Hewitt | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Mark Scott Winstanley | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Judith Rothwell | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Harry Edward Salisbury | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Ian Atkinson | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
Jayne Gibson | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
Sally Hull | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
Leslie Hull | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
PHILIP HALHEAD | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
MARK GORST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.52k | £130.63k | £171.90k | £127.18k | £175.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.66k | £121.14k | £143.25k | £162.93k | £161.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.04k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 10 Tachwedd 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 10 Tachwedd 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 11 Hydref 2022 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 11 Hydref 2022 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Hydref 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 FEBRUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE CAUSES AND AIMS OF AGRICULTURE HORTICULTURE FORESTRY AND INDUSTRY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO IMPROVE AND ADVANCE THEM IN ALL THEIR BRANCHES AND IN ALL TRADES CRAFTS AND PROFESSIONS CONNECTED WITH THEM.
Maes buddion
IN PRACTICE GARSTANG AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
96 River View
High Street
Garstang
Preston
- Ffôn:
- 01995 600600
- E-bost:
- info@garstangshow.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window