REGARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A national group that provides information/support for lesbians, bisexuals, gay men, transgender, queer and intersex people who self-identify as disabled. We try to address our member's social isolation through our website, online discussion groups and other social contact. We campaign to represent LGBTQI issues to the disabled community and disabled people's issues to the LGBTQI community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR JU GOSLING | Cadeirydd |
|
||||||
Philip Martyn Reynolds | Ymddiriedolwr | 19 June 2016 |
|
|
||||
DR PHIL GOSLING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JULIA DENISE NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KAREN CHRISTINE SHOOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CLIVE WADE STREETER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 APRIL 1996 AS AMENDED 9 DECEMBER 2004 AND 13 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF DISABLED PEOPLE THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR DISABLED PEOPLE WHO ARE LESBIAN, BISEXUAL, GAY OR WHO SELF-IDENTIFY AS TRANSGENDERED, BY THE PROVISION OF AN INFORMATION AND ADVICE SERVICE IN ALL MATTERS AFFECTING THEIR DISABILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SECRETARY, REGARD
BM REGARD
LONDON
WC1N 3XX
WC1N 3XX
- Ffôn:
- 07444 419980
- E-bost:
- secretary@regard.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window