WALLINGTON CHRISTIAN OUTREACH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the company is to provide opportunities for outreach through the operation of a Christian bookshop known as "The Oasis Christian Centre".
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- THE OASIS CHRISTIAN CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY FRENCH | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|||||
JANIS KAY HAWKINS | Ymddiriedolwr | 10 April 2003 |
|
|
||||
Julian George Hawkins MA | Ymddiriedolwr | 29 August 1996 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.80k | £98.03k | £127.77k | £139.55k | £181.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.82k | £108.79k | £131.79k | £149.78k | £175.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £641 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Awst 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Awst 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22ND SEPTEMBER 1994, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21ST JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY SUCH LEGALLY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
WALLINGTON, SURREY, AND SUCH OTHER PLACES AS THE TRUSTEES DEEM APPROPRIATE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Oasis Christian Bookshop
39 Woodcote Road
WALLINGTON
Surrey
SM6 0LH
- Ffôn:
- 02087731428
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window