NEWNHAM EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Receives donations from individuals and organisations and passes those monies on to Newnham Croft School to be used for specific purposes defined by the Trust for the advancement of the education of the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- NET (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGH CLOUGH | Cadeirydd | 14 November 2008 |
|
|
||||
Matt Day | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Emma Teichmann | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Yudan Ren | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Edward Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.02k | £8.57k | £2.55k | £2.38k | £4.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.57k | £0 | £0 | £13.34k | £3.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Ebrill 2023 | 301 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Chwefror 2022 | 225 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25TH APRIL 1996 as amended on 22 Apr 2015 as amended on 21 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT NEWHAM CROFT SCHOOL
Maes buddion
CAMBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Newnham Croft Primary School
Chedworth Street
CAMBRIDGE
England
CB3 9JF
- Ffôn:
- 01223508737
- E-bost:
- head@newnhamcroft.cambs.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window