THE REG VARDY BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Active senior section brass band representing the Northern Area at National and International events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- The EverReady Band (Enw gwaith)
- THE EVER READY BRASS BAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Maurice Dye | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gavin Mark Brown | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Duncan Alexander Wakeling | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
LESLIE JAMES PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.82k | £11.00k | £21.93k | £14.49k | £36.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.39k | £5.71k | £21.24k | £29.07k | £42.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Mawrth 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Mawrth 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MAY 1996 AS AMENDED 28 JUNE 1996 AND 10 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF BRASS BAND MUSIC MAKING AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION IN THE SAID ART BY THE PRESENTATION OF CONCERTS, MUSIC FESTIVALS, AND SIMILAR ACTIVITIES AND TO ENCOURAGE THE MUSICAL EDUCATION OF YOUNG PLAYERS BY THE PROVISION OF TUITION AND TRAINING FACILITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 ALSTON WAY
MEADOWFIELD
DURHAM
DH7 8XF
- Ffôn:
- 07946761108
- E-bost:
- colindye50@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window