Hanes ariannol THE PALACE THEATRE WATFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 1056950
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £2.59m | £2.26m | £2.06m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04m | £2.92m | £2.44m | £1.51m | £2.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £390.23k | £372.36k | £329.84k | £238.40k | £231.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £954.09k | £970.00k | £790.57k | £1.05m | £805.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.70k | £24.13k | £1.17m | £339.55k | £30.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £79.81k | £86.81k | £86.71k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £1.03m | £1.00m | £37.19k | £700.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.32k | £2.88k | £2.95k | £1.07k | £121 | |
|
Incwm - Arall | £270.45k | £183.20k | £0 | £388.85k | £61.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £2.91m | £2.43m | £1.51m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.17k | £15.12k | £4.37k | £1.79k | £679 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.91k | £10.82k | £11.85k | £9.33k | £14.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.