Ymddiriedolwyr THE PALACE THEATRE WATFORD LIMITED

Rhif yr elusen: 1056950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Felicity Evans Ymddiriedolwr 19 February 2024
BEDFORD MORISON AND CORDERY ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DAME MARY MORISON FOR APPRENTICES
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Golding Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Giles Rowland Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Howard Groves Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
Bibi Bilqees Mauthor Ymddiriedolwr 14 March 2022
Dim ar gofnod
Agnieszka Katarzyna Dychton Ymddiriedolwr 26 January 2022
Dim ar gofnod
Kenny Rebecca Dada Ymddiriedolwr 24 January 2018
Dim ar gofnod
Mark Lawrence Ymddiriedolwr 25 September 2017
HERTS AND BEDS ADVANCED MOTORCYCLISTS
Derbyniwyd: Ar amser
Jayne Trotman Ymddiriedolwr 04 May 2017
Dim ar gofnod
Binita Mehta-Parmar Ymddiriedolwr 10 February 2017
Dim ar gofnod
Anne Fenton Ymddiriedolwr 28 November 2016
EMPLOYMENT RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Lingwood Ymddiriedolwr 23 March 2016
Dim ar gofnod
Brett Spencer Ymddiriedolwr 26 November 2015
Dim ar gofnod
John Hunt Ymddiriedolwr 27 November 2014
Dim ar gofnod