Hanes ariannol HERSDEN UNDER FIVES PROJECT

Rhif yr elusen: 1057036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.54k £99.21k £86.12k £114.77k £108.23k
Cyfanswm gwariant £86.38k £91.48k £109.08k £108.11k £106.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £89.79k £86.43k £66.14k £89.77k £83.69k