Ymddiriedolwyr HERSDEN UNDER FIVES PROJECT

Rhif yr elusen: 1057036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Amanda Stanger Cadeirydd 03 December 2015
Dim ar gofnod
Leah Williams-Benoit Ymddiriedolwr 08 October 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth O'Donoghue Ymddiriedolwr 03 October 2023
Dim ar gofnod
Sharonjit Bhangu Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Rachel Collins Ymddiriedolwr 03 October 2022
Dim ar gofnod
Kristine Likaj Ymddiriedolwr 10 December 2021
Dim ar gofnod
ANDREW KITE Ymddiriedolwr 16 October 2014
Dim ar gofnod