Hanes ariannol COUNTY AIR AMBULANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1057063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.50m | £8.66m | £9.26m | £9.07m | £11.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.43m | £8.29m | £8.08m | £8.79m | £8.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.49m | £1.99m | £2.68m | £2.68m | £5.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £809.77k | £126.00k | £6.30m | £6.08m | £6.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £6.26m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183.39k | £184.00k | £152.00k | £174.00k | £208.00k | |
|
Incwm - Arall | £15.56k | £106.00k | £134.00k | £140.00k | £148.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £912.47k | £558.00k | £989.00k | £774.00k | £3.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.34m | £4.93m | £4.55m | £5.55m | £5.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.09m | £3.36m | £3.53m | £3.24m | £3.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £145.00k | £54.00k | £0 | £42.00k | £49.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.19m | £4.82m | £444.70k | £5.42m | £5.24m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.00k | £37.00k | £34.00k | £46.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.