Hanes ariannol BRADFORD AUTISM SUPPORT
Rhif yr elusen: 1057085
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.52k | £165.18k | £165.46k | £179.55k | £182.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.26k | £140.14k | £161.68k | £155.48k | £197.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.39k | £28.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.