CYLCH MEITHRIN NANTGAREDIG A'R FRO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Cylch Meithrin is to offer early years care and education, to provide a sustainable social environment and to promote healthy eating to every child under school age through the medium of Welsh. Activities: Learning activity, arts & crafts, gardening, outdoor play, story telling and singing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £923 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- CYLCH MEITHRIN NANTGAREDIG (Enw gwaith)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nerys Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Ffion Haf James | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Anwen Butler | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Louise Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.27k | £31.94k | £34.92k | £41.01k | £11.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.36k | £20.86k | £26.42k | £39.92k | £17.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.59k | £1.25k | £9.26k | £923 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 13 Chwefror 2025 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 312 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 312 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Mehefin 2023 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 14 Mehefin 2023 | 129 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 14 Mehefin 2023 | 494 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 26 Mawrth 2021 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 FEBRUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE SCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Felingwm Community Hall
Felingwm
SA32 7PR
- Ffôn:
- 07447924455
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window