Hanes ariannol PUSHPA S CHOPRA TRUST

Rhif yr elusen: 1057158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/04/2020 03/04/2021 03/04/2022 03/04/2023 03/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.62k £10.10k £10.01k £11.06k £11.50k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £21.50k £79.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A