Hanes ariannol NEWCASTLE UPON TYNE HOSPITALS NHS CHARITY
Rhif yr elusen: 1057213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.67m | £4.82m | £4.38m | £5.20m | £8.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.15m | £4.38m | £5.14m | £11.54m | £8.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £2.74m | £2.17m | £3.04m | £6.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £954.36k | £783.10k | £470.00k | £90.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £75.98k | £776.00k | £1.01m | £371.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04m | £1.10m | £961.00k | £1.06m | £1.13m | |
|
Incwm - Arall | £116.10k | £116.57k | £0 | £0 | £583.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £954.78k | £2.15m | £1.83m | £1.82m | £3.88m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.91m | £4.13m | £4.77m | £11.11m | £7.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £239.21k | £251.96k | £370.00k | £431.00k | £662.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £318.41k | £15.65k | £284.00k | £690 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £530 | £0 | £662.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.