THE JUNIPER TREE CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object and principal activity of the Charitable Trust is to promote and develop retreat centres in Thailand and in other countries, principally for the benefit of people of all nationalities working for Non-Governmental Organisations and Charities in those countries and elsewhere.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Thai
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZANNE TUN-PE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Marcus Watkins | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Jonathan Bond | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Webb | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Joshua Tun-Pe | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91k | £2.33k | £9.04k | £3.52k | £1.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01k | £5.44k | £8.89k | £10.63k | £1.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 JULY 1996 as amended on 31 May 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE STRESS BY THE PROVISION OF A PLACE OF REST AND RELAXATION FOR PERSONS ENGAGED IN WORKING FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND OTHER CHARITABLE VOLUNTEER WORK WITH NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AND CHARITIES IN THAILAND AND THE SURROUNDING COUNTRIES PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE WORKING IN SITUATIONS OUTSIDE OF THEIR OWN CULTURE AND THAI WORKERS SIMILARLY ENGAGED IN CHARITABLE VOLUNTEER WORK TO ENABLE THEM TO BETTER PERFORM THEIR EMPLOYMENT OR VOCATION SUCH PERSONS BEING CONVERSANT WITH THE ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE, COMFORTABLE WITH FOREIGN FOOD AND SYMPATHETIC WITH THE PURPOSES AND ETHOS OF THE HOME. 2) TO MAKE GRANTS OR DONATIONS AS THE TRUSTEES THINK FIT FOR ANY CHARITABLE PURPOSE RECOGNISED BY THE LAW OF ENGLAND AND WALES
Maes buddion
THAILAND AND SURROUNDING COUNTRIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Fishers Close
Blandford
BT11 7EL
- Ffôn:
- 01258450891
- E-bost:
- s.tunpe@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window