Ymddiriedolwyr WEST ACRE ARTS FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1057258

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davey James Downs Naylor | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Kate Gordon | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
David Lloyd-Peck | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Birkbeck | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
David Connor | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
MARTIN HICKEY | Ymddiriedolwr | 23 January 2013 |
|
|
||||
LADY CATRIONA ANN ROMNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN DUPONT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM GEORGE STEWART SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW PETER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HENRY BIRKBECK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.