Hanes ariannol WEAR SURMA 75 PROJECT

Rhif yr elusen: 1057270
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2018 01/04/2019 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £5.05k £2.97k £3.78k £3.38k £5.62k
Cyfanswm gwariant £5.59k £5.00k £3.50k £5.50k £5.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A