Hanes ariannol THE BOLTON BULLS WHEELCHAIR BASKETBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1057350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.82k £6.44k £1.86k £925 £1.73k
Cyfanswm gwariant £3.73k £608 £2.29k £2.43k £3.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A