Hanes ariannol THE CLIFFORD BEERS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1057476
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £21.03k £16.20k £161.87k £4.52k £60.47k
Cyfanswm gwariant £46.10k £22.74k £163.68k £3.94k £54.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0