Ymddiriedolwyr THE CITY OF LONDON PHONOGRAPH AND GRAMOPHONE SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1057538

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD SEYMOUR SCOTT | Cadeirydd | 04 September 2011 |
|
|
||||
Inja Stanovic | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Paul Nigel Leech | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|
||||
Thomas Henry Stephenson | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
Elaine Rose Grace Hedger | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
ROBERT JAMES GIRLING | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|
||||
KEITH ROSS HARRISON | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|
||||
BRIAN ERNEST OAKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHNHUGHCHRISTOPHER PROUDFOOT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.