Hanes ariannol FURNITURE RECYCLING PROJECT

Rhif yr elusen: 1057619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £438.82k £382.86k £308.41k £476.63k £550.38k
Cyfanswm gwariant £506.19k £309.26k £351.40k £430.33k £470.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.21k £249.35k £37.55k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £19.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £102.13k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £426.92k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.57k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £385
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £393.57k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £76.54k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £1.75k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0