Ymddiriedolwyr AMERSHAM AND CHESHAM BOIS CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1057791

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Towers | Cadeirydd | 05 February 2024 |
|
|
||||
Jan Marie Jennings | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Vize | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Pooley | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
CLAIRE O'BEIRNE | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
Caroline Bayes | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|
||||
JENNY HARRISON | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
||||
MRS JANE MICKLEM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.