ymddiriedolwyr ESSEX GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 1057876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Cannell | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Laura Chase | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Adrian Gascoyne | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Carol White | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Patricia Sinclair | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Stephen Ogle | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
JANE PALMER | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|||||
PATRICIA MOXEY | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.