Hanes ariannol DONCASTER AND BASSETLAW HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1057917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £783.00k £776.00k £630.00k £767.00k £902.00k
Cyfanswm gwariant £1.24m £780.00k £1.24m £2.11m £5.46m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £446.00k £374.00k £287.00k £422.00k £587.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £55.00k £153.00k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £24.00k £0 £56.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £282.00k £249.00k £319.00k £295.00k £259.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £50.00k £0
Incwm - Cymynroddion £213.00k £28.00k £78.00k £202.00k £217.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.19m £701.00k £1.12m £1.94m £5.14m
Gwariant - Ar godi arian £57.00k £0 £117.00k £168.00k £314.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £18.00k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £32.00k £0 £38.00k £40.00k £32.88k
Gwariant - Arall £0 £79.00k £0 £0 £0