The Moriah Legacy Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports Moriah Jewish Day School in the London Borough of Harrow.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Harrow
Llywodraethu
- 12 Medi 1996: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF MORIAH (Enw blaenorol)
- HARROW JEWISH DAY SCHOOL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP DAVID GERSHUNY | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|
||||
PAUL GARY LEVY | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Doreen Samuels | Ymddiriedolwr | 16 May 2012 |
|
|||||
BRIAN IVAN LEAVER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANE LEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 29/08/2021 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.76k | £68.03k | £2.36k | £240 | £32.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £574.41k | £115.13k | £3.53k | £14.70k | £47.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 19TH AUGUST 1996. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 MAY 2012 as amended on 29 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE EDUCATION (INCLUDING RELIGIOUS, SOCIAL AND PHYSICAL) BY PROMOTING THE SCHOOL AND FURTHERING THE EDUCATION OF CHILDREN ATTENDING THE SCHOOL UNDER THE RELIGIOUS DIRECTION OF THE CHIEF RABBI AND IN ACCORDANCE WITH THE AIMS OF THE SCHOOL AND IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE NEVERTHELESS TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY PROMOTING HIGH STANDARDS OF ACADEMIC EXCELLENCE IN BOTH JEWISH AND SECULAR SUBJECTS AND PROMOTING JEWISH BELIEFS, VALUES AND TRADITIONS WHEREVER POSSIBLE, AND (B) TO ADVANCE THE JEWISH RELIGION, TO RELIEVE POVERTY OR FOR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY BY THE PROVISION OF FACILITIES OR OTHERWISE AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
PINNER, MIDDLESEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Eastcote Point
Cuckoo Hill
PINNER
Middlesex
HA5 2BB
- Ffôn:
- 02088680981
- E-bost:
- paul@lawrencegrant.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window