KRISHNA YOGA MANDIR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Medi 1996: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- K R S N A (KRISHNA) YOGA MANDIR (Enw gwaith)
- KRSNA YOGA MANDIR (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14 | £11 | £6 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15 | £140 | £58 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 14 Mehefin 2011 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 23 Chwefror 2010 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 8 SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE HINDU DHARMA AND THEREBY PROPAGATE RIGHTEOUSNESS BY PRAYER, HYMNS, DEVOTIONAL SONGS AND SCRIPTURAL READINGS; (2) TO ADVANCE EDUCATION IN HINDUISM THROUGH THE HINDI LANGUAGE; (3) TO ADVANCE EDUCATION IN THE HINDU CULTURE, VALUES, TRADITION AND WAY OF LIFE; AND (4) TO RELIEVE HINDU PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASON OF AGE, INFIRMITY, DISABLEMENT, POVERTY, UNEMPLOYMENT, HOMELESSNESS OR BY OTHER REASONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window