DOSTIYO- ASIAN WOMEN AND GIRLS ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-Advice and Information -Countywide Advocacy Service for Older People -Opportunities to volunteers and gain training within Dostiyo and through external agenices. -Various classes for the elderly and disabled Asian Communities. -Physical and Emotional Wellbeing Support -Befriending Scheme -Weekly Wellbeing cafe's -Community Fridge
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 17 Medi 1996: Cofrestrwyd
- DOSTIYO- ASIAN WOMEN AND GIRLS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANJONA ROY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Farhat Lateef | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||
Saroj Padhiar | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||
Kalpana Maisuria | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
PUSHPINDER BHAMBRA | Ymddiriedolwr | 09 December 2011 |
|
|
||||
HASUBEN SHAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VAUBEN DESAI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.27k | £220.71k | £147.45k | £143.09k | £138.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.61k | £163.56k | £157.57k | £146.71k | £161.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.08k | £83.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.17k | N/A | £3.87k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 4TH APRIL 1996
Gwrthrychau elusennol
[1] TO ADVANCE THE EDUCATION OF ASIAN WOMEN AND GIRLS, IN OR NEAR THE BOROUGH OF NORTHAMPTON (HEREIN CALLED THE AREA OF BENEFIT) IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ENGLISH AND MOTHER TONGUE CLASSES.[2] TO PROVIDE ADVICE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE RELIEF OF POVERTY AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH. [3] TO RELIEVE PEOPLE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY ELDERLY ASIANS LIVING IN THE AREA OF BENEFIT BY THE PROVISION OF A LUNCHEON CLUB AND BY PROVIDING SUCH OTHER RECREATIONAL FACILITIES AS IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
IN OR NEAR BOROUGH OF NORTHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62-66 DUNSTER STREET
NORTHAMPTON
NN1 3JY
- Ffôn:
- 01604816080
- E-bost:
- info@dostiyo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window